JOSÉ AUGUSTO CORREIA DE
BARROS (1835 – 1908)
Presidente de 12/01/1881 –a 31/12/1886
Engenheiro, proprietário e par
do reino, foi um dos poucos homens do seu tempo a não aceitar um título
nobiliárquico.
O seu mandato foi marcado pelo
empenho na ligação ferroviária para Barca de Alva. Começou as obras para ligar
toda a cidade à rede pública de água e a construção dos mercados do Anjo e de
Ferreira Borges para melhorar a rede de mercados. Abertura da rua Álvares
Cabral, ajardinamento da praça defronte à Associação Comercial do Porto.
Prolongamento da rua de Passos Manuel até ao largo de Santo André. Foi aqui que
nasceu a ideia de se prolongar a ligação feita pela ponte de baixo até ao
Barredo (túnel da Ribeira). A partir deste mandato, o centro da cidade começou
a ser iluminado pela luz eléctrica. Mas também foi durante o seu mandato que a
cidade foi atacada por surtos de cólera.
(1842 – 1903)
Presidente de 08-09-1887 – a 31-12-1892
Médico, professor
universitário, proprietário e par do reino.
Foi o presidente que chamou
Guilherme Gomes Fernandes para responsável do departamento de incêndios da
Câmara. Durante a sua presidência foi aprovado o projecto de construção da
Circunvalação, foram instalados os condutores subterrâneos de iluminação da
cidade e começados os projectos de construção do Mercado do Bolhão.
Também foram pensados novos
Paços do Concelho e Ricardo Jorge começou a tratar, a pedido da Câmara, da
higiene da cidade.
Sem comentários:
Enviar um comentário